宋殿宇长期在河南工作,历任河南省计经委食品办干部、科员、副主任科员,计经委、计委综合处主任科员,计委固定资产投资处副处长、河南省国民经济动员办公室副主任(正...2016年9月,宋殿宇履新濮阳市代市长,2017年1月任市长。...
卢展工担任河南省委书记的时间为2009年11月至2013年3月,他经常下乡调研,在一次到濮阳范县的慰问过程中,偶然发现了一名解放军的“特等功臣”—李文祥老人。17.郭庚茂 郭庚茂,担任河南省委书记的时间为2013年3月至2016年3月...
他曾历任郑州大学党委宣传部干部,河南省委宣传部学校教育处干部、秘书、副主任干事、主任干事,河南省委宣传部学校教育处副处长,河南省政府办公厅副...9月9日晚,洛阳市人民政府副市长牛刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受河南省...
1993.12-1994.12濮阳市委副书记、市长;1994.12-1996.02濮阳市委书记,军分区党委第一书记(1993.09-1996.01中央党校世界 经济专业在职研究生学习);1996.02-2000.05河南省副省长、党组成员;2000.05河南省副省长、党组成员,...
1、安伟(2022.01—至今) 安伟,男,汉族,1966年5月生,河南镇平人,1988年5月加入中国共产党,1991年6月参加工作,研究生学历,历史学硕士,在职经济学博士。现任第二十届中央委员会候补委员,河南省委常委、郑州市委书记,...
原标题:《中国共产党濮阳市第八届委员会书记、副书记、常委名单》 阅读原文 本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用...
陈晓华,1968年3月生,中央党校研究生学历,中共党员,现任濮阳经济技术开发区党工委书记,二级巡视员,拟提名为省辖市政府副市长人选。吴军,1968年10月生,省委党校大学学历,中共党员,现任焦作市解放区委书记、二级巡视员...
菏泽市位于山东省西南部,古称曹州,地处鲁苏豫皖四省交界地区,东与济宁市相邻,东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤,南与河南省商丘市相连,西与河南省开封市、新乡市毗邻,北接河南省濮阳市。上古九泽之菏泽、雷泽、大野...